您现在的位置是:探索 >>正文
中国银行:刘金因个人原因辞去行长等职务
探索4人已围观
简介 来源:财联社 财联社8月25日电,中国银行公告,刘金先生因个人原因,辞去本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。该辞任自2024年8月25日起生效。 更多报道:中国银行 ...
来源:财联社
财联社8月25日电,中国职务中国银行公告,银行因个因辞刘金先生因个人原因,刘金儋州市某某人力咨询经销部辞去本行副董事长、人原执行董事、去行董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。中国职务该辞任自2024年8月25日起生效。银行因个因辞
更多报道:中国银行,刘金突发!人原(中新经纬)
中国银行25日公告,去行该行董事会收到刘金的中国职务辞呈。刘金因个人原因,银行因个因辞辞去中国银行副董事长、刘金儋州市某某人力咨询经销部执行董事、人原董事会战略发展委员会委员及该行行长职务。去行该辞任自2024年8月25日起生效。
刘金 资料图此外,中行董事会批准由董事长葛海蛟代为履行行长职责,至该行聘任的新行长正式履职之日止。
此前8月19日中国银行召开的2024年第七次董事会会议上,应出席董事14名,亲自出席董事13名。刘金因其他安排未出席会议。中国银行2023年财报显示,当年共召开13次董事会,刘金亲自出席了11次,缺席2次。
简历显示,刘金出生于1967年,1993年毕业于山东大学,获得文学硕士学位。此前他曾在中国工商银行工作多年,先后担任中国工商银行山东省分行副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏省分行行长等职务。
2018年9月至2019年11月,刘金担任国家开发银行副行长。2019年12月至2021年3月,刘金担任中国光大集团股份公司执行董事。2020年1月至2021年3月,他正式担任中国光大银行行长,2020年3月至2021年3月,担任中国光大银行执行董事。
担任光大银行行长仅一年后,刘金调任中行,自2021年4月起任中行行长,2021年6月起任中行副董事长。2021年8月起兼任中银香港(控股)有限公司副董事长。2023年4月至2024年3月兼任中银航空租赁有限公司董事长。
Tags:
相关文章
克里姆林宫解释扩军原因:西部边境威胁日益严重
探索来源:财联社 财联社9月18日讯编辑 牛占林)当地时间周二,克里姆林宫发言人佩斯科夫表示,扩充俄军人数与俄边境沿线威胁增多有关,他还强调了俄罗斯西部边境的敌对局势和东部边境的不稳定局势。 此前 ...
【探索】
阅读更多民生“领跌”、招行够稳!1季度银行不良贷款率涨跌榜
探索摘要:表现整体还不错欢迎关注闺蜜财经)撰文|蜜妹这是@闺蜜财经的第1516篇原创2024年1季度,诸多银行盈利能力继续降低,营收增长承压。此前中国银河证券研究院统计数据显示,2024年1季度上市银行营 ...
【探索】
阅读更多当孩子犯错时,父母该如何回应,才是最佳选择?
探索阳光斑驳地铺洒在公园的小径上,孩子们的欢声笑语在空气中跳跃。一个小男孩,满脸洋溢着无忧无虑的笑容,正迈着欢快的步伐奔跑着。然而,快乐总是短暂的,他突然一个踉跄,被一块不显眼的小石头绊倒在地。尘土飞扬间 ...
【探索】
阅读更多